Hanes ariannol THE RESURGENCE TRUST
Rhif yr elusen: 1120414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £806.73k | £713.09k | £801.39k | £825.29k | £742.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £657.32k | £695.14k | £650.12k | £861.36k | £720.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £48.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £366.95k | £244.61k | £403.98k | £419.64k | £344.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.37k | £99.73k | £28.81k | £48.40k | £42.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £357.78k | £346.38k | £343.77k | £333.88k | £325.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24k | £675 | £367 | £217 | £2.10k | |
|
Incwm - Arall | £19.39k | £21.70k | £24.46k | £23.16k | £27.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.54k | £0 | £40.53k | £30.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £648.66k | £656.71k | £644.57k | £721.29k | £709.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.11k | £36.51k | £4.45k | £9.26k | £10.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £553 | £1.92k | £1.10k | £130.82k | £822 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.