ymddiriedolwyr CATALYST TAVISTOCK
Rhif yr elusen: 1118950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Iain Hilton Mitchell | Cadeirydd | 18 September 2019 |
|
|
||||
Rev Robert Weston | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|||||
Susan Mary Savage | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Katherine Maria Palmer | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
Trevor David Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
CATHERINE STOATE | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
TIM SHOBROOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR GEOFF ORTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.