ymddiriedolwyr GREATER MORPETH DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1117036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Charles Richards | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Hayley Rachelle Brown | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Richard Burrow | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
FRANK RESCIGNO | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|||||
Mike Willis | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|||||
KATHERINE MARIE BIBBY-WILSON BA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.