Hanes ariannol WYRE FOREST NIGHTSTOP AND MEDIATION SCHEME
Rhif yr elusen: 1117775
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £266.33k | £307.61k | £391.17k | £438.25k | £564.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.95k | £242.51k | £339.06k | £402.98k | £472.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £12.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | N/A | £18.45k | £17.00k | £17.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £41.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £521.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £34.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £436.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.