ymddiriedolwyr WREXHAM U3A
Rhif yr elusen: 1115693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWYNETH MARY HUGHES | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||||
Lynn Jones | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||||
Gillian Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||||
Sandra Jones | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||||
Brian Jones | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||
Judith Ann Dolben | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|||||||
Alan John Sutton | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||||
Ann Sheila LaCourse | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||||
Carolyn McKenzie | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||||
STANLEY VICTOR MOORE | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|||||||
TERENCE JOHN WALES | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.