Hanes ariannol PRO CORDA TRUST
Rhif yr elusen: 1116213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £747.85k | £416.54k | £604.81k | £677.96k | £540.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £762.92k | £539.04k | £643.84k | £687.31k | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.67k | N/A | N/A | £6.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.14k | £21.82k | £4.01k | £2.56k | £6.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £245.83k | N/A | £294.94k | £219.97k | £116.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.91k | N/A | £17.19k | £27.64k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £451.02k | N/A | £280.71k | £430.35k | £410.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £99 | N/A | £0 | £0 | £5 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £11.97k | £0 | £13.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £698.66k | N/A | £611.33k | £645.49k | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.26k | N/A | £32.51k | £41.83k | £21.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.57k | N/A | £8.85k | £0 | £1.18m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.