ymddiriedolwyr FUTURES UNLOCKED
Rhif yr elusen: 1116271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK JEREMY MANSELL | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|||||||||||
Joyce Woodings | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|||||||||||
Nicholas John Wood | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||||||||
Michelle Natalia Ann Clare Mikulsky | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||||||||
George David McCranor | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||||||||
Haran Singh Bains | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||||||
Victoria de Kock | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||||||||
DAVID PROCTOR | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|||||||||||
REVEREND LESLIE GRAYSON GILL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.