ymddiriedolwyr CHARIFAITH COMMON INVESTMENT FUND
Rhif yr elusen: 1116156
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON O'TOOLE | Cadeirydd | 21 November 2012 |
|
|
||||||||||||
SISTER PHILOMINA DZIMBA | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||||||||
SISTER DOREEN BRADLEY SSMN | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Jonathan Waterfield | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|||||||||||||
MR ROBERT GAY | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
||||||||||||
TOM BREEN | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
||||||||||||
REV Dom Patrick Vincent Fludder | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
||||||||||||
SISTER ROSE HOYE | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||||||||||
RICHARD BRUMBY | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|||||||||||||
BNY MELLON TRUST & DEPOSITARY (UK) LTD | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||||||||||
BLACKROCK FUND MANAGERS LIMITED | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.