Ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE IN WEST SUSSEX (NORTH, SOUTH, EAST)
Rhif yr elusen: 1116660

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Jones | Cadeirydd | 26 August 2019 |
|
|
||||
Rita Protopapa | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|||||
Anthony Aston | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Nicholas Johnson | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Leslie Buckett | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Ian Morris Bretman | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Alex Ross | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Anthony Book | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Nick Clay | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Sarah Trowbridge | Ymddiriedolwr | 20 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.