Hanes ariannol OVERSEAS PLASTIC SURGERY APPEAL

Rhif yr elusen: 1116561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.07k £102.40k £84.17k £31.25k £76.04k
Cyfanswm gwariant £52.91k £37.07k £152.09k £20.70k £42.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A