Hanes ariannol GUISBOROUGH MARKET TOWN PARTNERSHIP LTD

Rhif yr elusen: 1120758
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £4.33k £2.80k £213 £1.41k £150
Cyfanswm gwariant £3.73k £3.36k £2.47k £1.28k £859
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A