Hanes ariannol COTSWOLD LAKES TRUST
Rhif yr elusen: 1120518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.67k | £455.28k | £333.33k | £608.93k | £700.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £375.01k | £432.85k | £333.23k | £557.91k | £571.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | £12.38k | N/A | £41.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.10k | £45.28k | £5.00k | £9.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £28.16k | £21.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £487.21k | £354.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £93.39k | £180.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £165 | £144.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £361.07k | £448.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £196.84k | £123.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £6.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.