EMPOWER - THE EMERGING MARKETS FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the charity are to promote education and good health and to relieve poverty among children, young people, women and the disadvantaged in emerging and developing countries. The charity carries out its objectives by raising funds and distributing them to local, community-based organisations seeking to empower youth, especially girls and young women.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£2,656,282
Roddion a chymynroddion | £1.95m | |
Weithgareddau elusennol | £673.43k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £34.81k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,163,035
Codi arian | £181.10k | |
Weithgareddau elusennol | £2.98m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £181.10k | |
Gwariant elusennol | £2.98m |
Pobl

6 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£130k i £140k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Ariannin
- Brasil
- Colombia
- De Affrica
- Fiet-nam
- Ghana
- India
- Indonesia
- Mecsico
- Nigeria
- Periw
- Philipinas
- Rwsia
- Tsieina
- Twrci
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finbar Cooke | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Liliana Castillo Dearth | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Nicolette Naylor | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Linda Weisert | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Mary-Therese Barton | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Toby Joseph Alan West | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Swatee Deepak | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Jonathan Neva Bell | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
CYNTHIA STEELE | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Susan Regina Dodge | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Pontso Mafethe | Ymddiriedolwr | 18 June 2014 |
|
|||||
Marc Christopher Balston | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
||||
PARVOLETA SHTEREVA | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
JEREMY LLEWELYN | Ymddiriedolwr | 08 August 2011 |
|
|
||||
OZAN TARMAN | Ymddiriedolwr | 01 July 2006 |
|
|
||||
Marcelo Assalin | Ymddiriedolwr | 04 July 1973 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.92m | £5.38m | £5.38m | £5.37m | £2.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.25m | £3.89m | £6.59m | £5.80m | £3.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.73m | £5.38m | £3.42m | £3.80m | £1.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.19m | £0 | £1.96m | £1.56m | £673.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £751 | £0 | £199 | £9.02k | £34.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.38m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.92m | £3.80m | £6.43m | £5.55m | £2.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £327.26k | £87.30k | £168.38k | £248.68k | £181.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80m | £0 | £1.17m | £1.22m | £633.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.11m | £2.17m | £5.25m | £3.13m | £1.68m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.88k | £5.20k | £4.92k | £6.70k | £6.16k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.34m | £4.81m | £4.28m | £3.17m | £1.21m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.09m | £1.29m | £1.97m | £1.28m | £589.73k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Mehefin 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 12 Mehefin 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Mai 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 JULY 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 MARCH 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION, GOOD HEALTH AND TO RELIEVE POVERTY AMONG CHILDREN, YOUNG PEOPLE, WOMEN AND THE DISADVANTAGED IN EMERGING MARKETS AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PATERNOSTER HOUSE
65 ST. PAUL'S CHURCHYARD
LONDON
EC4M 8AB
- Ffôn:
- +1 212-608-4455
- E-bost:
- empoweruk@empowerweb.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window