ymddiriedolwyr STEYNING AREA FIRST RESPONDERS TRUST
Rhif yr elusen: 1118023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Andrew DUNGAY | Cadeirydd | 09 November 2015 |
|
|||||
Hazel Mary ROXBY | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Tom Robin DAVIES | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Michael Steven DILLAMORE | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|||||
Graham Barry MORRIS | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Dr David John Lott | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
KEN PETERS | Ymddiriedolwr | 13 October 2011 |
|
|
||||
Clifford John WOODS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.