EAST COURT CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trustees consider all applications that fall with in its objectives contained within its trust deed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
- THE ANGUS AND WANDA LLOYD CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Gary Lloyd | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||||||
Pippa Satchwell-Smith | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||||||
Victoria Lloyd | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||||||
WANDA MARIAN LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROSS WYNDHAM BADGER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ANGUS SELWYN LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.92k | £175.26k | £173.52k | £82.25k | £245.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.90k | £73.60k | £47.34k | £71.14k | £75.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 01 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 10 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 8 DECEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
3. (A) TO PROMOTE SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS DETERMINED BY THE TRUSTEES BY PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO CHARITIES OR ORGANISATIONS UNDERTAKING CHARITABLE PURPOSES; (B) TO ADVANCE EDUCATION OF INDIVIDUAL RECIPIENTS AND/OR THEIR CHILDREN BY PROVIDING GRANTS TO HELP MEET THE EXPENSES OF THEIR EDUCATION; (C) TO RELIEVE POVERTY BY MAKING GRANTS TO INDIVIDUAL RECIPIENTS IN STRAITENED CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GROUND FLOOR
45 PALL MALL
LONDON
SW1Y 5JG
- Ffôn:
- 02079307797
- E-bost:
- ross.badger@hhllp.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window