Hanes ariannol FERNHURST FURNACE PRESERVATION GROUP LTD
Rhif yr elusen: 1119894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/04/2019 | 23/04/2020 | 23/04/2021 | 23/04/2022 | 23/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.61k | £7.71k | £1.32k | £4.41k | £120 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.99k | £10.41k | £895 | £3.17k | £20 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.