Hanes ariannol THE DEVONSHIRES FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1117506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.14k £40.05k £70.00k £31.25k £41.76k
Cyfanswm gwariant £42.55k £42.68k £70.55k £30.54k £40.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A