Hanes ariannol CRICKLADE OPEN DOOR

Rhif yr elusen: 1124700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.65k £28.99k £33.73k £46.97k £48.28k
Cyfanswm gwariant £18.78k £18.05k £37.51k £35.17k £39.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £8.98k £8.98k £4.49k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.43k £5.90k £500 £9.00k £5.00k