Hanes ariannol NORTHEAST SPECIAL NEEDS NETWORK
Rhif yr elusen: 1117163
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.15k | £128.94k | £154.16k | £153.87k | £195.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.58k | £139.11k | £147.30k | £160.58k | £242.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £18.65k | £35.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £22.52k | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.