Hanes ariannol HEART OF ENGLAND COMMUNITY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1117345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.61m £7.18m £4.07m £3.71m £15.23m
Cyfanswm gwariant £5.88m £9.20m £3.95m £3.52m £14.23m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £62.02k £646.53k £2.04m £845.04k £10.83m
Incwm o roddion a chymynroddion £6.15m £7.01m £3.75m £6.05m £591.42k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £84.38k £85.18k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £2.15k £14.27m
Incwm - Gwaddolion £1.34m £244.14k £116.62k £2.92m £393.80k
Incwm - Buddsoddiad £331.00k £308.81k £339.97k £515.17k £753.40k
Incwm - Arall £46.58k £20.30k £96.09k £68.83k £1.50k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £108.98k £0 £2.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.78m £9.08m £3.85m £3.42m £14.11m
Gwariant - Ar godi arian £106.24k £117.24k £40.83k £106.37k £122.29k
Gwariant - Llywodraethu £9.62k £11.04k £10.56k £12.91k £12.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £5.06m £8.42m £3.26m £2.64m £13.00m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £55.64k £54.97k £0 £47.71k £61.84k
Gwariant - Arall £0 £0 £59.40k £0 £0