ymddiriedolwyr THE ANGUS LAWSON MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1117735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS JOHN ADAMS LAWSON | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Geoffrey Love | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||||
Fiona Fairbairn | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||||
Debbie Hofmeyr | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
WASIM REHMAN | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|||||||
ALEX DE WINTON | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||||
KARA MARGARET LAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JONATHAN POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EDWARD OLIVER HUTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.