Hanes ariannol THE DELFINA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1118409
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £730.46k | £885.55k | £488.88k | £453.53k | £665.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £625.34k | £927.42k | £378.30k | £543.36k | £675.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £126.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £354.37k | £0 | N/A | N/A | £342.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £371.13k | £885.55k | N/A | N/A | £271.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £4.96k | £0 | N/A | N/A | £51.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £618.05k | £927.42k | N/A | N/A | £675.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.29k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.