ymddiriedolwyr FRANCIS GIFFEN MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 1117494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin James McNally | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Ian James Whybrow | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Susan Margaret Green | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Victoria Feather | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Jenny Piazza | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Christopher John Featherstone | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|||||
Simon Forde | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Toni Lesley Holtby | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.