Hanes ariannol SHERMAN CYMRU
Rhif yr elusen: 1118364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £2.10m | £2.21m | £1.99m | £2.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.39m | £2.38m | £1.86m | £2.25m | £2.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.14m | £1.17m | £1.41m | £1.16m | £153.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.34m | £1.25m | £2.09m | £1.48m | £1.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £131.18k | £173.08k | £319 | £52.34k | £141.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £511.48k | £564.70k | £91.44k | £362.91k | £623.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £72.56k | £103.16k | £28.11k | £97.02k | £160.89k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.20m | £2.15m | £1.76m | £2.10m | £2.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.22k | £24.31k | £46.05k | £43.53k | £49.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.74k | £18.22k | £17.97k | £21.46k | £23.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £171.55k | £212.86k | £60.58k | £110.13k | £215.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.