Hanes ariannol MASORTI JUDAISM
Rhif yr elusen: 1117590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.05m | £1.16m | £1.52m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £888.00k | £1.13m | £1.54m | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £38.17k | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £619.94k | £785.54k | £738.40k | £768.03k | £653.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.94k | £725 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £645.17k | £226.96k | £396.26k | £750.81k | £739.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | £10 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £38.17k | £24.35k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £740.28k | £1.02m | £1.42m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £130.15k | £147.73k | £110.00k | £118.44k | £89.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £11.56k | £13.53k | £11.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.