ymddiriedolwyr MASORTI JUDAISM
Rhif yr elusen: 1117590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Wiseman | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Joe Carlebach | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Georgie Friend | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
David Caplan | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Stephen Joseph Greene | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Joel Fenster | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Clare Levy | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Miriam Farbey | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Adam Rose | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.