THE STREETLIGHT TRUST

Rhif yr elusen: 1117789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Streetlight Trust makes grants to one NGO, Kanlungan sa ER-MA Ministry Inc, in the Philippines. Kanlungan delivers a variety of projects that support street children and their families in the metro-Manila area of the Philippines. Streetlight raises funds and creates awareness in schools, churches and- through its supporters- in workplaces.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £67,947
Cyfanswm gwariant: £76,185

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Philipinas

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1106511 DORCAS (WESSEX) TRUST
  • 02 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev IAN CHARLES HERBERT Cadeirydd 01 February 2020
CHAPMAN'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE FISHERMEAD TRINITY CENTRE TRUST
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
WOOLSTONES COMMUNITY CENTRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW JAMES BARTON Ymddiriedolwr 01 February 2022
BIBLE READING FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Mark Adams Ymddiriedolwr 01 February 2020
NORWELL UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
BARKING AND ILFORD UNITED CHARITIES -ESTATE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF BARKING
Derbyniwyd: Ar amser
MALCOLM JAMES GALE Ymddiriedolwr 01 February 2020
Dim ar gofnod
Rev NIGEL JAMES TAYLOR Ymddiriedolwr 01 October 2018
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF IDLE PARISH
Derbyniwyd: Ar amser
MARY LANE Ymddiriedolwr 01 October 2018
Dim ar gofnod
Rev Crystal McAllister Ymddiriedolwr 10 July 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £84.97k £70.31k £78.23k £63.68k £67.95k
Cyfanswm gwariant £70.08k £79.25k £70.95k £74.18k £76.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 02 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 02 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 17 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 WARNERS CLOSE
GREAT BRICKHILL
MILTON KEYNES
MK17 9BJ
Ffôn:
01525261842