BLIND CRICKET ENGLAND AND WALES (BCEW)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BCEW manage a number of blind/visually impaired cricket competitions annually as well as working to develop & administrate the game. Our participants include men & women of all ages & races.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Baxter | Cadeirydd | 31 March 2015 |
|
|
||||
Paul Thomas Toplis | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Lois Turner | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Kathryn Jelfs-White | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
Michael Parsons | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Amanda Large | Ymddiriedolwr | 20 December 2015 |
|
|||||
Adam White | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
David Anthony Gavrilovic | Ymddiriedolwr | 08 November 2008 |
|
|||||
John Garbett | Ymddiriedolwr | 03 November 2007 |
|
|
||||
PETER SUGG | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.63k | £48.21k | £68.25k | £62.76k | £62.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.14k | £31.06k | £59.88k | £76.85k | £79.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 NOV 2016 AS AMENDED ON 10 MAR 2007 AS AMENDED ON 03 DEC 2016 as amended on 28 Feb 2020 as amended on 24 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
2. Objects The object of the Association is to promote the playing of blind cricket as an amateur sport for the benefit of individuals suffering from a serious vision impairment.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 60
Latchingdon Court
26 Forest Road
London
E17 6JT
- Ffôn:
- 07866751646
- E-bost:
- DAVIDGAVRILOVIC@YAHOO.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window