Hanes ariannol AUTOGRAPH ABP
Rhif yr elusen: 1127712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.35m | £1.45m | £1.33m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.18m | £1.05m | £1.25m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700.00k | £700.00k | £784.77k | £819.16k | £733.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £246.24k | £251.24k | £314.99k | £212.85k | £219.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £1.10m | £1.13m | £1.11m | £869.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.28k | £2.96k | £1.86k | £1.15k | £7.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £887.30k | £889.35k | £802.31k | £959.59k | £938.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £296.04k | £292.84k | £245.52k | £289.85k | £267.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.23k | £6.66k | £6.05k | £6.34k | £8.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.