ST CLARE'S FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To build an orphanage with educational facilities in Kenya
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cenia
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD HOWARD OF PENRITH PHILIP HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ABHAY VARMA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALBERTO MAROLDA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.23k | £38.94k | £50.75k | £58.90k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.41k | £56.61k | £52.34k | £59.11k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 405 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 JANUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROVIDE FOR BETTER EDUCATION , EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, IN VARIOUS PARTS OF THE WORLD, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN AFRICA AND INDIA BY: 1) MAKING GRANTS OF MONEY TO PROVIDE FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES FOR THE RELIEF OF THE SICK/POOR, INCLUDING THE PROVISION OF LOANS; 2) THE PROVISION OF SCHOOLING, INCLUDING MAKING GRANTS FOR PAYMENTS FOR SCHOOL AND COLLEGE FEES, SKILLS TRAINING, ADVICE AND SUPPORT; 3) THE PROVISION OF MONEY FOR SHELTER AND MEDICAL AID; AND 4) SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NATIONAL, AFRICA AND INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 VALENCIA ROAD
STANMORE
HA7 4JL
- Ffôn:
- 02074603216
- E-bost:
- ABHAY@VAHNEA.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window