Hanes ariannol BLACK SOUTH WEST NETWORK

Rhif yr elusen: 1123633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £350.41k £840.00k £1.08m £1.55m £1.93m
Cyfanswm gwariant £246.89k £538.59k £614.92k £879.86k £1.60m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £232.70k £128.90k £281.14k £21.28k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £168.53k £72.71k £120.00k £74.89k £421.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £6.60k £20.11k £143.22k £128.22k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £119.44k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £713.97k £817.44k £1.30m £1.64m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A £0 £170.07k £106.06k £153.98k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £529.67k £614.01k £878.53k £1.60m
Gwariant - Ar godi arian N/A £8.92k £908 £1.33k £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0