SERO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising for Julia's House, Dorset Children's Hospice and for other local causes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dorset
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE EDWINA LITTLE | Cadeirydd | 29 March 2022 |
|
|
||||
Catherine Ann Partridge | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Cynthia Seymour-Rees | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Susan Woods | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
ANGELA JONES | Ymddiriedolwr | 10 July 2014 |
|
|
||||
LINDA ANN PRIOR | Ymddiriedolwr | 28 December 2012 |
|
|||||
VANESSA JANE DAWSON | Ymddiriedolwr | 28 December 2012 |
|
|
||||
ANNE LESLEY CLARK | Ymddiriedolwr | 28 December 2012 |
|
|
||||
Vanessa Dawson | Ymddiriedolwr | 25 June 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.05k | £432 | £5.81k | £6.27k | £7.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.76k | £1.60k | £4.80k | £7.15k | £6.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH AMONG PEOPLE RESIDING PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN DORSET (2) FOR THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY IN THE LOCAL AREA OR TO OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE, INSTITUTION, SOCIETY OR OBJECT AS THE GROUP SHALL FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Olivers Mead
Child Okeford
Blandford Forum
DT11 8HT
- Ffôn:
- 01258860750
- E-bost:
- veecom@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window