ymddiriedolwyr ROCHDALE BOROUGHWIDE CULTURAL TRUST
Rhif yr elusen: 1118610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Maddock | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Zulfiqar Ali | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Justin Axon | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Shaun Burke | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Anjum Ahmed | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Priscilla Louise Baynes | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Janice Allen | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|||||
Celia Makin-Bell | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
David Gelsthorpe | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Gillian Bishop | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Councillor Sameena Zaheer | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
Christopher Davison | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
RINA PAOLUCCI-ESCOBAR CLLR | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.