Hanes ariannol TOBY AND REGINA WYLES CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1118376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £593.75k £500.00k £343.75k £384.69k £705.71k
Cyfanswm gwariant £263.93k £395.52k £374.93k £334.55k £325.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £475.00k N/A N/A N/A £687.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A N/A £18.21k
Incwm - Arall £118.75k N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £475.00k N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £263.80k N/A N/A N/A £325.84k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £750 N/A N/A N/A £1.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau £263.05k N/A N/A N/A £302.30k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £134 N/A N/A N/A £0