MERSEYSIDE JEWISH COMMUNITY CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Merseyside Jewish Community Care aims to provide a comprehensive welfare service for Jewish individuals and families in Merseyside, and organisations and professionals who interact with the Community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Halton
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 236795 MAURICE MYERS CHARITABLE FOUNDATION
- 21 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Blumenow | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Andrew Ross | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Michelle Beaver | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Philip Sapiro | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Dr Ian Harris | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
David Laurence Shiffman | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
Janet Rosen | Ymddiriedolwr | 02 October 2014 |
|
|
||||
Michael Fraenkel | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
LAURENCE MYLES LEE | Ymddiriedolwr | 30 October 2012 |
|
|||||
GORDON SHERR GLOBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £356.77k | £368.66k | £541.82k | £398.84k | £276.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £396.83k | £377.98k | £341.04k | £392.47k | £351.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £25.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £421.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £16.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £31.94k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £72.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £299.38k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £300.70k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £40.34k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.28k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £8.08k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 6 FEBRUARY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 24 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
1 THE ASSISTANCE OF JEWISH PEOPLE IN MERSEYSIDE WHO ARE IN NEED OF SUCH ASSISTANCE BY REASON OF POVERTY, HARDSHIP, DISTRESS, SOCIAL DISADVANTAGE, MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY OR DISABILITY OR OLD AGE; AND 2 THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROMOTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH OF JEWISH PEOPLE IN MERSEYSIDE BY THE PROVISION OF GOODS, SERVICES, SUPPORT AND ADVICE. (THE WORDS "JEWISH" AND "MERSEYSIDE" SHALL FROM TIME TO TIME BE DECIDED BY THE CHARITY ACCORDING TO THE INDIVIDUAL CIRCUMSTANCES AND AT ITS ABSOLUTE AND UNFETTERED DISCRETION.)
Maes buddion
MERSEYSIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHIFRIN HOUSE
433 SMITHDOWN ROAD
LIVERPOOL
L15 3JL
- Ffôn:
- 01517332292
- E-bost:
- info@mjccshifrin.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window