ymddiriedolwyr EMMANUEL COFFEE SHOP LIMITED
Rhif yr elusen: 1119535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stewart Betts | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Kathy Norris | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
JENNY COLE | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Linda Withers | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Jean Kenyon | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Kevin Potter | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|||||
MAUREEN ELIZABETH TIMMS | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.