Hanes ariannol ESSEX FIRE EDUCATION AND COMMUNITY TRAINING
Rhif yr elusen: 1118611
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2008 | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £415.78k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £401.18k | £1.66k | £1.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.