ymddiriedolwyr MILLINGTON ROAD NURSERY SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1122682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Wheater | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Katherine Honora Alice Footer Ms | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Isobel Elspeth Dowell | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Amalia Beatrice Petruzzelli | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
RODERICK GILES CANTRILL | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Jonathan Mark Rory Pattinson | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Julia Proctor | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|||||
Eleanor Jane Riley | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.