Hanes ariannol SOUTH SOMERSET MIND
Rhif yr elusen: 1122029
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 29/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.94k | £196.13k | £236.30k | £308.53k | £228.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £245.39k | £259.29k | £263.42k | £262.87k | £375.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £95.00k | £29.95k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £22.50k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.