ymddiriedolwyr GREAT BRITAIN WHEELCHAIR RUGBY LIMITED
Rhif yr elusen: 1130038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasima Jane Dunne | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Sara Ann Niblock | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Mandip Singh Sehmi | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Paula Dunn | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Christopher James Conway | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Samuel Tom Seddon | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Edmond William Warner | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
Andy Barrow | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|||||
Mary Daunt | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.