Ymddiriedolwyr DOW GRADUATES ASSOCIATION OF NORTHERN EUROPE (DOGANE)
Rhif yr elusen: 1126068

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SHAHED QURAISHI | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Khurram Mustafa | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Dr Nadia Badr | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Dr Imran Ghanghro | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|||||
Dr Adeel Siddiqui | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Shabi Ahmad | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Dr Saqib Ghani | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Dr Syed Iftikhar | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
UMAR DARAZ KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR SHAHABULLAH QURASHI | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.