Hanes ariannol SLT BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1118905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £737.54k | £183.77k | £145.74k | £210.99k | £123.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £736.84k | £208.05k | £134.78k | £148.43k | £113.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £466.73k | £86.61k | £108.76k | £37.89k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £54.64k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £674.45k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £734.95k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.89k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.62k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.