Hanes ariannol HILL HOLT WOOD
Rhif yr elusen: 1119915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.09m | £1.14m | £1.39m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £978.25k | £976.27k | £1.14m | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £161.81k | £159.19k | £619.94k | £889.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.00k | £64.68k | £13.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.68k | £250 | £7.62k | £292 | £2.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £370.61k | £270.24k | £265.81k | £0 | £417.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £723.92k | £793.08k | £849.67k | £1.39m | £189.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7 | £472 | £2.80k | £2.92k | £7.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £26.50k | £16.67k | £0 | £171 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £907.11k | £867.50k | £838.14k | £955.07k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £147.16k | £110.74k | £138.14k | £180.99k | £183.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.