WILTSHIRE BLIND ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wiltshire Sight exists to reduce the impact of sight loss, providing local services to enable Blind and Partially-Sighted people in Wiltshire and Swindon to lead fulfilling, independent lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,630 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
77 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038530 DEVIZES AND DISTRICT CLUB FOR THE BLIND AND PARTIA...
- 01 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- WILTSHIRE SIGHT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Hall | Cadeirydd | 05 November 2015 |
|
|||||
Luke Hillman | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Gillian Stephens | Ymddiriedolwr | 16 December 2024 |
|
|
||||
Robin Stephens | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Grinham | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.96k | £203.99k | £389.49k | £188.45k | £133.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.94k | £131.63k | £219.56k | £230.54k | £228.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.02k | £6.93k | £4.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION DATED 01 SEP 2020
Gwrthrychau elusennol
ARE TO PROMOTE THE WELFARE OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PERSONS LIVING IN WILTSHIRE AND SWINDON.
Maes buddion
WILTSHIRE AND SWINDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Lucy's Sight Centre
Browfort
Bath Road
Devizes
Wiltshire
SN10 2AT
- Ffôn:
- 01380739113
- E-bost:
- info@wiltshiresight.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window