THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN UK TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Global Fund for Children works to advance the dignity of children and youth around the world by investing small grants and organisational strengthening support in programmes of innovative community based organisations that engage marginalised and vulnerable children and youth in their communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£9,477,765
Roddion a chymynroddion | £8.92m | |
Weithgareddau elusennol | £441.52k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.07k | |
Arall | £114.91k |
Cyfanswm gwariant:
£6,649,608
Codi arian | £354.21k | |
Weithgareddau elusennol | £6.30m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £354.21k | |
Gwariant elusennol | £6.30m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.83m |
Pobl

16 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Barking And Dagenham
- Hackney
- Southwark
- Affganistan
- Ariannin
- Bangladesh
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Brasil
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Cambodia
- Cenia
- Colombia
- De Affrica
- Ecwador
- Ethiopia
- Fiet-nam
- Georgia
- Ghana
- Guatemala
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Hondwras
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Jamaica
- Kazakstan
- Kyrgyzstan
- Laos
- Libanus
- Liberia
- Mecsico
- Moldofa
- Mongolia
- Mosambic
- Nepal
- Nicaragwa
- Nigeria
- Pakistan
- Panama
- Periw
- Philipinas
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Senegal
- Serbia
- Sierra Leone
- Sri Lanka
- Tajikistan
- Tanzania
- Tomor-leste
- Tsieina
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Yr Aifft
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Zambia
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Wilson | Cadeirydd | 27 July 2021 |
|
|
||||
Carol Liew Kaiting | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Hayley Roffey | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Sonal Niral Patel | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||
Muna Munzer Wehbe | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Kiran Moorthy | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Marine Abiad | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Antoine deGuillenchmidt | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
John Hecklinger | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
Michel Antakly | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £695.51k | £3.82m | £1.44m | £15.29m | £9.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £462.35k | £2.87m | £1.72m | £2.91m | £6.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £695.31k | £3.82m | £1.44m | £15.29m | £8.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £441.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £195 | £81 | £622 | £2.11k | £1.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £114.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £385.65k | £2.81m | £1.65m | £2.77m | £6.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £76.70k | £57.06k | £69.22k | £136.59k | £354.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.03k | £12.60k | £12.64k | £28.90k | £21.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £317.64k | £2.73m | £1.14m | £1.99m | £4.29m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £414.31k | £1.32m | £1.06m | £13.57m | £16.63m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £92.90k | £51.28k | £63.49k | £187.55k | £426.74k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 24 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 24 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 DECEMBER 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 APR 2024
Gwrthrychau elusennol
ARE TO FURTHER SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE IN ENGLISH LAW FROM TIME TO TIME AND IN PARTICULAR TO ADVANCE EDUCATION IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGHOUT THE WORLD THROUGH THE PROVISION OF GRANTS AND OTHER FORMS OF ASSISTANCE. "CHARITABLE" MEANS CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES PROVIDED THAT IT WILL NOT INCLUDE ANY PURPOSE WHICH IS NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE SYSTEM OF LAW GOVERNING THE CONSTITUTION OF THE CHARITY IS THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Global Fund for Children UK Trust
Work.Life
4 Crown Place
London
EC2A 4BT
- Ffôn:
- 02081642428
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window