Hanes ariannol KIRKHAM GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1123869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (61 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.15m | £8.21m | £8.47m | £9.44m | £9.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.53m | £8.41m | £8.36m | £9.06m | £10.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £475.61k | £116.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £115.35k | £132.17k | £135.52k | £145.06k | £97.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.46m | £7.17m | £7.76m | £8.66m | £9.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.41k | £10.64k | £5.92k | £0 | £9.97k | |
|
Incwm - Arall | £544.58k | £894.25k | £566.88k | £626.31k | £673.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.30m | £8.21m | £8.15m | £8.83m | £10.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.08k | £11.43k | £11.38k | £9.71k | £12.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £235.12k | £200.76k | £213.01k | £236.43k | £315.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.