Hanes ariannol THE SUNSHINE CENTRE
Rhif yr elusen: 1124335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.37k | £709.00k | £387.98k | £594.22k | £648.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £729.18k | £625.96k | £343.12k | £694.75k | £744.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £258.67k | £251.22k | £174.91k | £311.22k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £52.90k | £78.85k | N/A | £57.12k | £65.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.40k | £2.73k | N/A | £6.53k | £17.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £438.64k | £626.37k | N/A | £530.51k | £487.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.43k | £1.05k | N/A | £53 | £1.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £691.50k | £589.92k | N/A | £658.13k | £709.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.68k | £36.04k | N/A | £36.62k | £34.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.66k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.