Hanes ariannol ACT ONE

Rhif yr elusen: 1121133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.73k £3.08k £19.60k £18.43k £29.70k
Cyfanswm gwariant £14.77k £6.48k £20.51k £18.80k £23.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £900 N/A N/A N/A N/A