ymddiriedolwyr THE CENTRE FOR GLOBAL EQUALITY LIMITED
Rhif yr elusen: 1121067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberly Ann Gire | Cadeirydd | 29 June 2020 |
|
|
||||
Amitabh Mehta | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Wee Kii Teh | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Professor Howard Griffiths | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|
||||
Ian Oliver Steed | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
DR ALEX PATTO | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.