Hanes ariannol Rotary International in Great Britain and Ireland Disaster Recovery Trust

Rhif yr elusen: 1119688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £178.46k £8.56k £7.70k £212.33k £179.42k
Cyfanswm gwariant £45.47k £130.10k £53.77k £10.61k £29.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A